Kepemimpinan Di Desa Torongrejo
Karena panjangnya rentang perjalanan kepemimpinan di desa, maka yang sampai pada penyusunan hanya beberapa nama yaitu :
- Ki Rolah memimpin mulai tahun 1835 sampai 1862 bertempat tinggal si Dusun Klerek.
- Mbah Djah memimpin mulai tahun 1962 sampai 1885
- Mbah Gimun memimpin mulai tahun 1885 sampai 1918
- Mbah Latip memimpin mulai tahun 1918 sampai 1931
- Bapak Taib Sumodiharjo memimpin mulai tahun 1945 sampai tahun 1947. Sejak tahun 1947 beliau mengungsih dan bergabung dengan tentara Republik.
- Bapak Jupri (dikenal sebagai petinggi Rokomba yang ditunjuk oleh pemerintah pada waktu itu mengisi jabatan Kepala Desa yang kosong) memimpin mulai tahun 1947 sampai tahun 1948.
- Bapak Taib Sumodiharjo kembali memimpin dari tahun 1948 sampai tahun 1982
- Bapak Juwair / H. Mah Mudi Pjs. Kepala Desa dari tahun 1982-1983
- Bapak Tawi Niti Karyo Sasmito memimpin mulai tahun 1983 sampai tahun 1993
- Bapak Asmuni sebagai pejabat sementara Kepala Desa (Karateker) mulai tahun 1993 sampai tahun 1996
- Bapak Maruwi memimpin tahun 1996 sampai tahun 2006.
- Bapak Kateni sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa mulai 1 Maret 2006 sampai 9 Mei 2007.
- Bapak Moch. Yakni, S. Ag., M. PdI sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa mulai 10 Mei 2007 sampai dengan 27 Juni 2007.
- Bapak Kateni Warno Raharjo sebagai Kepala Desa mulai 27 Juni 2007 sampai dengan 27 Juni 2013.
- Bapak Moch. Yakni, S. Ag., M. PdI sebagai Penjabat Kepala Desa mulai 9 Mei 2013 sampai dengan 24 Juni 2013.
- Bapak Sugeng Santoso Widjoyo sebagai Kepala Desa mulai 17 Juni 2013 sampai dengan 17 Juni 2019.
- Viata Muhammad Viata Aris Pranaka, S.STP Pj. Kepala Desa 17 Juni 2019
- Bapak Sugeng Santoso Widjoyo sebagai Kepala Desa mulai 17 Juni 2019 sampai dengan 17 Juni 2028